組織変更と人事異動について - 広報発表資料 | ヤマハ発動機
2015/12/24 ...ヤマハ発動機株式会社は、2015年12月23日開催の取締役会において、2016年1月1日付の組織変更と人事異動を下記のとおり決定しました。 組織変更について( ...
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2015/1224/personnel01.html役員および執行役員の異動 - 広報発表資料 | ヤマハ発動機
2021/12/23 ... 現 執行役員 YMI社長 (兼)IYM社長 (兼)YMIS社長※2022年1月1日付でコーポレート担当管掌領域:人事総務・企画財務・IT・市場開拓・カスタマー ...
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2021/1223/personnel1.html本社及び周辺案内図 - 企業情報 | ヤマハ発動機
本社及び周辺案内図 ・ 磐田南工場 ・ 新居事業所 ・ グローバルパーツセンター ・ 浜松ロボティクス事業所 ・ 中瀬工場 ・ 袋井工場 ・ 森町工場 ・ 豊岡技術センター ...
https://global.yamaha-motor.com/jp/profile/map/人事異動について - 広報発表資料 | ヤマハ発動機
2018/04/13 ... 執行役員の職掌変更について ;執行役員. CS本部長(兼)YDS(シンガポール)社長 ;執行役員. CS本部長 ...
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2018/0413/personnel.html組織変更と人事異動について - 広報発表資料 | ヤマハ発動機
2018/07/13 ...ヤマハ発動機株式会社は、2018年7月15日付の組織変更と人事異動を下記の通り決定しました。 組織変更について. 1.デザイン本部. 製品ごとのデザイン企画 ...
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2018/0713/personnel.html役員および執行役員の異動について - 広報発表資料 | ヤマハ発動機
2014/12/25 ... 現 上席執行役員 YMI(インド)社長. 橋本 義明, 現 上席執行役員 人事総務本部長. 桜井 正光(社外). 監査役の異動. 3.新任監査役候補者. 伊藤 宏, 現 YMMC( ...
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2014/1225/personnel02.htmlヤマハ発動機 - 組織変更と人事異動について - Yamaha Motor Co., Ltd.
2016/12/27 ... 1.取締役 執行役員の職掌変更について ;取締役常務執行役員社長付 ・ 取締役上席執行役員新事業開発本部副本部長(兼)新事業開発本部. NLV事業統括部長(兼)MC ...
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2016/1227/personnel01.html人事異動について - 広報発表資料 | ヤマハ発動機
2020/10/14 ... TBI社長, 生産本部生産戦略統括部生産管理部 主管. (グループ会社の事業内容) ・YMTT(Yamaha Motor Taiwan Trading Co., Ltd.:台湾山葉興業股份有限 ...
https://global.yamaha-motor.com/jp/news/2020/1014/personnel.html