役員一覧 | 株式会社IHI原動機
取締役 安全衛生部長委嘱, 中村 修 ;取締役 管理本部長委嘱, 石田 陽一郎 ;取締役 舶用事業部長委嘱,技術センター長委嘱, 田村 有一 ;取締役(非常勤), 三浦 智亮 ;取締役( ...
https://www.ihi.co.jp/ips/officer.html株式会社IHI原動機 役員人事異動
2023/04/01 ... 1.2023年4月1日付の変更 ;中村 修, 取締役, (IHI運搬機械株式会社 取締役 パーキングシステム事業部長) ;三浦 智亮, 取締役(非常勤), (株式会社IHI ...
https://www.ihi.co.jp/ips/all_news/20230401.html株式会社IHI原動機 役員人事異動
2021/06/25 ... 株式会社IHIの子会社である株式会社IHI原動機(社長:赤松 真生、本社:東京都千代田区外神田)は、6月24日開催の定時株主総会にて、以下のとおり役員人事異動 ...
https://www.ihi.co.jp/ips/all_news/20210625.htmlお知らせ | 株式会社IHI原動機
IHI原動機の「お知らせ」のページです。お知らせ・プレスリリース・更新情報。船舶用エンジン・プロペラの開発・製造において強みを発揮。IHI原動機の製品や会社情報を ...
https://www.ihi.co.jp/ips/info.html人事、IHI原動機 - 日本経済新聞
2024/04/02 ... (4月1日)取締役、石田陽一郎▽同、技術センター長田村有一▽退任(取締役)巨海隆▽同(同)高橋伸輔▽機構改革=①戦略推進部を廃止し、事業推進部を新設②管理 ...
https://www.nikkei.com/article/DGXZTSJF30301_S4A400C2000000/盛田 英夫 | 役員一覧 | 企業情報 | 株式会社IHI
IHIグループの企業情報、役員一覧、盛田 英夫に関する情報を掲載しています。
https://www.ihi.co.jp/company/executivelist/05/IHI燃費不正、一部役員も認識(共同通信) - Yahoo!ニュース
2024/06/04 ... IHIは4日、子会社IHI原動機(東京)による船舶用エンジンなどの燃費データ改ざんに関し、現在は役員を務めている人物も不正を認識していたとして「経営 ...
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ca551ccd7418f3db75dfaa01c1e928b6f20d645株式会社IHI(株式会社IHI原動機についての開示)
... IHI(株式会社IHI原動機についての開示) ... 【危機管理対策本部】 本部長:当社の全社品質担当役員である IHI副社長原因究明 ...
https://governance-network.com/corp/detail/?id=519IHI燃費不正、一部役員も認識 - 山陰中央新報デジタル
2024/06/04 ... IHIは4日、子会社IHI原動機(東京)による船舶用エンジンなどの燃費データ改ざんに関し、現在は役員を務めている人物も不正を認識していたとして「経営層の ...
https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/586694役員一覧 | 企業情報 | 株式会社IHI
取締役 ・ Mitsuoka_P 取締役会長 満岡 次郎. 略歴 ・ 井手 博 代表取締役社長 井手 博. 略歴 ・ 代表取締役 土田 剛. 略歴 ・ 盛田 英夫 代表取締役 盛田 英夫. 略歴 ・ 瀬尾 明洋 ...
https://www.ihi.co.jp/company/executivelist/
で検索